ymddiriedolwyr Relate London North West, Hertfordshire, Mid Thames and Buckinghamshire
Rhif yr elusen: 1053223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Waller CBE | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||
Carolyn Fallon | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Sarita Dent | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|||||
Simon Lascelles | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Meghan Luton | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Fatima Patel | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Michael Young | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
John Baruch | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|||||
Nicola Tavender | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Jean Lammiman | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Rose Bentley | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
LANA WOOD | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.