Hanes ariannol PENHALIGONS FRIENDS
Rhif yr elusen: 1053968
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.44k | £192.05k | £205.93k | £240.45k | £209.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.19k | £180.43k | £203.65k | £227.86k | £243.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £43.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.04k | £22.61k | £21.18k | £10.00k | £22.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.