Hanes ariannol NEWVOL
Rhif yr elusen: 1054322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £424.50k | £417.48k | £669.23k | £796.31k | £815.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £384.14k | £386.80k | £505.17k | £673.92k | £858.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £406.32k | £400.34k | £608.32k | £779.26k | £762.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £665.82k | £784.25k | £794.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £3.63k | £7.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £3.27k | £8.41k | £12.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £144 | £21 | £382 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £494.91k | £659.28k | £834.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £10.25k | £14.65k | £23.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.86k | £8.88k | £7.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £87.30k | £248.60k | £827.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.