Ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE GROUP OF ADVANCED MOTORISTS

Rhif yr elusen: 1054403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Philip Anthony Tebble Cadeirydd 21 March 2024
Dim ar gofnod
Rodney Harrison Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Christine Coughlan Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Timothy Ockwell Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Aron Richard Mockford Ymddiriedolwr 23 March 2023
Dim ar gofnod
Susan McClung Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Gary Smith Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Robert Pepper Ymddiriedolwr 25 January 2019
Dim ar gofnod
Andrew Bowden Ymddiriedolwr 21 January 2016
Dim ar gofnod