Hanes ariannol THE FIRST STEP LTD

Rhif yr elusen: 1054533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £606.94k £712.75k £882.18k £1.10m £1.52m
Cyfanswm gwariant £600.66k £700.54k £855.44k £998.41k £1.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £169.77k £169.74k £181.62k £185.08k £185.08k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £291.65k £213.58k £324.71k £479.37k £515.93k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.91k £4.67k £11.27k £9.38k £7.24k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £604.00k £708.08k £870.92k £1.09m £1.51m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £2.60k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £600.66k £700.54k £855.44k £998.41k £1.30m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.40k £2.40k £2.42k £0 £6.33k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0