Hanes ariannol THE ALL SAINTS AND ST MARY'S CHARITY

Rhif yr elusen: 1054590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.24k £31.67k £25.99k £180.11k £46.33k
Cyfanswm gwariant £18.45k £6.14k £7.37k £169.28k £79.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.50k N/A N/A £500 N/A