Hanes ariannol ATTLEBOROUGH DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1054909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.88k | £131.70k | £93.49k | £121.67k | £159.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.83k | £147.69k | £102.38k | £111.59k | £135.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.01k | £76.97k | £69.50k | £61.20k | £63.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.86k | N/A | £3.97k | £750 | £37.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.