Hanes ariannol ADOPTION SUPPORT

Rhif yr elusen: 1055000
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £267.32k £280.90k £270.44k £224.52k £196.06k
Cyfanswm gwariant £250.85k £305.95k £304.56k £226.85k £202.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A