Hanes ariannol BIRMINGHAM TRUST FOR PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY

Rhif yr elusen: 1055137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £522.67k £833.57k £806.05k £782.85k £863.49k
Cyfanswm gwariant £523.50k £551.41k £673.46k £771.77k £969.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £625.74k £659.72k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £69.50k £60.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £152.69k £41.29k £4.87k £29.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £679.92k £764.06k £774.40k £827.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £961 £702 £3.58k £7.41k
Incwm - Arall £522.67k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £37.50k £0 £24.51k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 £551.41k £673.46k £771.77k £969.61k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £3.48k £3.40k £4.01k £4.04k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £523.50k £0 £0 £0 £0