Hanes ariannol THE HAMPTON TRUST (HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT)
Rhif yr elusen: 1055209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £974.03k | £1.01m | £1.17m | £1.42m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.23k | £993.96k | £1.00m | £1.21m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £514.17k | £617.73k | £734.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.21m | £1.38m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £392.98k | £236.53k | £376.66k | £132.63k | £16.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £580.82k | £774.36k | £789.63k | £1.29m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £226 | £508 | £168 | £51 | £7.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £818.23k | £993.96k | £1.00m | £1.21m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.70k | £4.70k | £4.90k | £4.90k | £5.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.