ymddiriedolwyr THE HAMPTON TRUST (HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT)
Rhif yr elusen: 1055209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hayes | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Mary Downes | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
Rev Peter Rouch | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Susan Janet Gregory | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Peter Swinburn | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
John Carter | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
Rodney Hogg | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.