ymddiriedolwyr NORFOLK FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1055410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Geoffrey Harper | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Belinda Broad | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
CHARLES BUSH | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
RICHARD ASHBERRY | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Ellen Wendy CARR | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
PHILIP JOHN WHISCOMBE | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|||||
CAROL GEORGINA REEVE | Ymddiriedolwr | 19 November 2012 |
|
|
||||
CAROLE ANN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.