THE WREKIN BENEVOLENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve (1) donations, subscriptions and covenants for and on behalf Masonic charities established within the United Grand Lodge of England and (2) donations for and on behalf of any registered charity or individuals nominated by the Wrekin Lodge No. 2883.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Amwythig
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Mai 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William James Murray | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
Anthony James Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 February 2019 |
|
|
||||
ANDREW NICHOLAS DUDLEY SYMON | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
KELVIN MALCOLM STEAD | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
DAVID PHILIP PRICE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £1.12k | £1.67k | £1.19k | £2.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494 | £1.10k | £523 | £560 | £4.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mawrth 2023 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 APRIL 1996
Gwrthrychau elusennol
TO RELEIVE (1) SUBSCRIPTIONS AND COVENANTS FOR AND AND ON BEHALF OF THE MASONIC TRUST FOR BOYS AND GIRLS THE NEW MASONIC SAMARITAN FUND AND THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION AND (2) DONATIONS FOR AND ON BEHALF OF ANY REGISTERED CHARITY NOMINATED BY THE EXECUTIVE COMMITTEE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGH WALLS
THE STREET
WEST WINTERSLOW
SALISBURY
SP5 1RY
- Ffôn:
- 07973625281
- E-bost:
- DAVIDSTOTT227@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window