Hanes ariannol THE WHITTINGTON HOSPITAL NHS TRUST CHARITABLE FUNDS

Rhif yr elusen: 1056452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £356.42k £857.60k £493.42k £429.00k £551.00k
Cyfanswm gwariant £514.62k £774.73k £1.03m £417.00k £768.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £709.98k N/A N/A £198.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £670 N/A N/A £23.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £118.60k N/A N/A £286.00k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £28.35k N/A N/A £44.00k
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £61.61k N/A N/A £18.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £723.09k N/A N/A £531.00k
Gwariant - Ar godi arian N/A £51.64k N/A N/A £198.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A £27.66k N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A £9.00k
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A £39.00k