Hanes ariannol INVOLVE NORTHWEST

Rhif yr elusen: 1056777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.97m £2.39m £3.18m £3.55m £2.86m
Cyfanswm gwariant £1.94m £2.13m £2.81m £3.27m £2.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.65m £2.05m £2.84m £2.74m £2.43m
Incwm o roddion a chymynroddion £15.36k £11.05k £12.01k £13.39k £24.35k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.92m £2.35m £3.11m £3.47m £2.72m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £40.81k £33.74k £52.12k £69.22k £114.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.94m £2.13m £2.81m £3.27m £2.99m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £8.10k £10.02k £10.80k £24.14k £36.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0