Hanes ariannol THE GARSTANG AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1056868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.52k £130.63k £171.90k £127.18k £175.08k
Cyfanswm gwariant £24.66k £121.14k £143.25k £162.93k £161.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.04k N/A N/A N/A