Ymddiriedolwyr THE GARSTANG AND DISTRICT AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1056868

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Holden | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|||||
Janet Ann Simpson | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|||||
Pamela Miller | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Michael John Briggs | Ymddiriedolwr | 25 July 2020 |
|
|
||||
Rosie Hewitt | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Mark Scott Winstanley | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Judith Rothwell | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Harry Edward Salisbury | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Ian Atkinson | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
Jayne Gibson | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
Sally Hull | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
Leslie Hull | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
PHILIP HALHEAD | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
MARK GORST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.