ymddiriedolwyr North Staffordshire Combined Healthcare NHS Trust
Rhif yr elusen: 1057104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rogers | Cadeirydd | 01 August 2014 |
|
|||||
Paul Darren Draycott | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Michelle Mellor | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Benjamin Richards | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Eric Gardiner | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Kenneth Gordon Laing | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Russell Mark Andrews | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Janet Kathleen Dawson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Joan Walley | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
PATRICK SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
Dr OLUBUKOLA ADEYEMO | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
ANTHONY GADSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORTH STAFFORDSHIRE COMBINED HEALTHCARE NHS TRUST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.