Hanes ariannol EUROPEAN PARTNERS IN CHRIST

Rhif yr elusen: 1057592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (271 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £91.69k £106.51k £94.55k £185.96k £101.50k
Cyfanswm gwariant £77.86k £115.57k £86.80k £162.38k £101.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A