Hanes ariannol CYMRU FOOTBALL FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1057856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.14m £3.99m £5.94m £8.45m £9.23m
Cyfanswm gwariant £3.94m £3.01m £6.10m £5.30m £8.20m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £1.50m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.11m £1.22m N/A £4.75m £7.96m
Incwm o roddion a chymynroddion £2.70m £2.98m £3.59m £8.00m £8.94m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £234.35k £0 £424.98k £43.29k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.17m £1.01m £1.91m £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £2.98m £3.59m £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.03k £9.30k £12.37k £101.13k £288.45k
Incwm - Arall £19.66k £0 £0 £306.36k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.91m £2.96m £6.06m £5.00m £8.20m
Gwariant - Ar godi arian £26.94k £41.85k £39.38k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £80.63k £51.68k £66.85k £20.42k £10.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £4.53m £8.08m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £294.61k £0