Hanes ariannol BRITISH MEDICAL ACUPUNCTURE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1057942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £507.73k £384.32k £437.47k £479.70k £515.80k
Cyfanswm gwariant £500.99k £403.85k £343.37k £427.96k £430.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £18 N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £500.76k N/A N/A N/A £302.77k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £6.95k N/A N/A N/A £7.31k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £205.72k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £453.41k N/A N/A N/A £385.20k
Gwariant - Ar godi arian £47.58k N/A N/A N/A £45.02k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A £4.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0