Ymddiriedolwyr MILTON KEYNES AND DISTRICT REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1058193

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louanndreas Tribus | Cadeirydd | 02 June 2019 |
|
|
||||
Alexandra Jane Pachter | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
Frances Gordon | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Martin Ernest Pachter | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
ROMA SARAH MAIA FRIEDMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Martin Neville MBE | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Malcolm Pruskin | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.