Hanes ariannol MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1058226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.42m | £32.01m | £29.57m | £27.82m | £36.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.28m | £32.77m | £27.14m | £27.42m | £29.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.55m | £20.09m | £20.50m | £19.17m | £24.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.60m | £11.40m | £6.88m | £8.19m | £11.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.27m | £528.48k | £2.19m | £465.76k | £564.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.01m | £32.47m | £26.87m | £27.12m | £29.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £272.80k | £300.84k | £265.85k | £294.88k | £361.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £267.08k | £247.66k | £245.71k | £229.19k | £288.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.51m | £1.58m | £1.49m | £934.57k | £812.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.