Hanes ariannol CHEVRAS TSEDOKOH LIMITED
Rhif yr elusen: 1058260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.26m | £1.49m | £1.47m | £1.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £979.50k | £984.93k | £1.40m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15m | £1.26m | £1.49m | £1.47m | £1.63m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £454.14k | £513.74k | £533.17k | £825.99k | £675.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £570.29k | £465.76k | £451.76k | £574.50k | £648.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.14k | £8.74k | £8.17k | £20.99k | £10.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £440.00k | £505.00k | £525.00k | £805.00k | £665.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £570.29k | £465.76k | £451.76k | £574.50k | £648.45k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.