Hanes ariannol SPA (PEGGY DODD) BATH

Rhif yr elusen: 1058294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £547.68k £611.64k £669.01k £811.23k £928.59k
Cyfanswm gwariant £539.64k £485.24k £596.23k £754.80k £725.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £229.60k £235.87k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £97.01k N/A £164.73k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £21.63k £186.93k £180.27k £138.77k £383.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £4.21k £5.47k £7.45k
Incwm - Weithgareddau elusennol £506.03k £249.58k £429.93k £654.11k £514.54k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £118.38k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.04k £7.34k £8.25k £12.88k £23.40k
Incwm - Arall £9.98k £167.79k £164.73k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £18.92k £85.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £539.64k £485.19k £595.90k £754.35k £725.46k
Gwariant - Ar godi arian £0 £54 £326 £448 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.83k £0 £5.84k £4.58k £9.90k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0