Hanes ariannol JUSTICE
Rhif yr elusen: 1058580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £900.83k | £964.08k | £911.35k | £900.27k | £2.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £838.22k | £931.93k | £957.97k | £984.45k | £1.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.50k | £20.00k | £10.00k | £20.00k | £58.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.19k | £514.96k | £475.93k | £461.31k | £472.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.91k | £53.71k | £21.78k | £3.71k | £47.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £314.07k | £387.58k | £404.83k | £426.88k | £569.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.66k | £7.84k | £8.81k | £8.39k | £9.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.77m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | £0 | £1.00k | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £659.21k | £820.15k | £859.75k | £876.48k | £975.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.01k | £111.79k | £98.22k | £107.97k | £150.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.68k | £29.62k | £27.76k | £32.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £1.64k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.