ymddiriedolwyr JUSTICE
Rhif yr elusen: 1058580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Mahon Binning | Cadeirydd | 20 October 2015 |
|
|
||||
Maryann McMahon | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||
Dr Charles Andrew Wynn-Evans | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas Timothy Benson | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Crawford KC | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Christian Kamali Weaver | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alice Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Sara Louise Sherafat Mansoori | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Ingrid Stephanie Boyce | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Alastair James Livesey | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|||||
Alison Margaret Saunders | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Jennifer MacLeod | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Rachel Sexton | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||
Dr Naomi Creutzfeldt | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Patrick Corr | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.