ymddiriedolwyr ACTION INTERNATIONAL MINISTRIES (UK)
Rhif yr elusen: 1058661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Robbins | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Martin John Rutter | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Richard Paul Hughes | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Douglas Taylor | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
Rachel Farren | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
||||
Rev John Farren DR | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
||||
GARETH EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.