Ymddiriedolwyr JIMMY'S CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1058737
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hannah Baldwin Cadeirydd 12 November 2019
Dim ar gofnod
Ronald Ian Cardwell Ymddiriedolwr 24 February 2025
Dim ar gofnod
Andrew Smart Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Sophie Paterson Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Lawrence James White Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Elwin Yam Ming Chan Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Vicki Wiles Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Alok Rustagi Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Aidan Joseph Lonergan Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Benjamin Holt Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Christopher Sherwin Ymddiriedolwr 12 November 2019
Dim ar gofnod