Ymddiriedolwyr INFOCUS CHARITY

Rhif yr elusen: 1058937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN ELIZABETH HOLT Cadeirydd 18 October 2023
Dim ar gofnod
Steven Stewart Bailey Ymddiriedolwr 20 May 2025
Dim ar gofnod
James Gaisford Ymddiriedolwr 20 May 2025
Dim ar gofnod
Clare Louise Doble Ymddiriedolwr 20 May 2025
Dim ar gofnod
Alika Gupta Ymddiriedolwr 11 February 2025
RED BALLOON LEARNER CENTRE READING
Derbyniwyd: Ar amser
Lisa Maunder Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Christopher Harvey Ymddiriedolwr 24 September 2024
Dim ar gofnod
Ian James Donohue MBE Ymddiriedolwr 04 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Andrew Daniel Ymddiriedolwr 15 July 2021
Dim ar gofnod
Derek John Fargher Ymddiriedolwr 08 December 2015
Dim ar gofnod