ymddiriedolwyr MICHAELS LIMITED
Rhif yr elusen: 1058938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Daniel Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||||||
John Malins | Ymddiriedolwr | 05 January 2017 |
|
|
||||||||
Jane Kelly | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|||||||||
MARTIN GEORGE SLADE | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|||||||||
Mary Elizabeth Randell | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||||||
Nicholas Simon Beal | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||||||
helen christina hender | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||||||
ROSEMARIE EDITH VEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN ALBAN HORATIO NELSON COULSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.