Hanes ariannol Herts Ability Limited
Rhif yr elusen: 1059015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.07k | £731.82k | £532.46k | £517.06k | £672.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £883.29k | £721.12k | £516.82k | £486.54k | £555.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £315.27k | £212.00k | £297.39k | £471.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.83k | £61.85k | £177.87k | £24.17k | £3.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £21.42k | £140 | £143 | £2.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £812.25k | £646.19k | £352.74k | £490.41k | £640.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.67k | £2.36k | £1.71k | £2.34k | £5.02k | |
|
Incwm - Arall | £16.32k | £0 | £0 | £0 | £20.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.06k | £27.11k | £10.00k | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £858.55k | £692.09k | £512.88k | £486.54k | £555.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.74k | £29.03k | £3.93k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.80k | £1.24k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.