ymddiriedolwyr Herts Ability Limited
Rhif yr elusen: 1059015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Thomas Dotchin | Cadeirydd | 09 January 2014 |
|
|||||
Dr Alka Chandrayan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Vivien Arey | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Bethany McNeil | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Amy Garrison | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Anne Read | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Picken OBE | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|||||
KEITH PARKER | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.