THE A.M. PERRY CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes. Trustees do not accept any unsolicited applications
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.96k | £9.33k | £14.20k | £15.32k | £26.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.83k | £11.30k | £26.54k | £6.19k | £25.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | 02 Mai 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | 02 Mai 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 17 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 1ST JULY 1996
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE FOUNDER MAY FROM TIME TO TIME BY A LIKE NOTICE DIRECT PROVIDED ALWAYS THAT WHERE THE FOUNDER HAS NOT BY THE 5TH APRIL IN THE INCOME TAX YEAR FOLLOWING THAT IN WHICH THE INCOME ARISES GIVEN A DIRECTION WHICH FULLY DISPOSES OF THE INCOME THEN SUCH INCOME SHALL BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH SUB-CLAUSE (B) (B) SUBJECT TO AND IN DEFAULT OF ANY SUCH DIRECTION AND INSOFAR AS ANY SUCH DIRECTION IS NOT EXHAUSTIVE TO APPLY THE INCOME FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT PROVIDED THAT THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FOR THE PERIOD OF TWENTY-ONE YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SAME AND THE RESULTING INCOME IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF THE TRUSTEES TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ludlow Trust Co Ltd
Tower Wharf
Cheese Lane
BRISTOL
BS2 0JJ
- Ffôn:
- 01173138200
- E-bost:
- charitabletrusts@ludlowtrust.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window