BISHOP CREIGHTON HOUSE SETTLEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community centre and outreach services to children, older people and young people with learning disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£766,342
Roddion a chymynroddion | £11.42k | |
Weithgareddau elusennol | £567.65k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £102.39k | |
Buddsoddiadau | £78.41k | |
Arall | £6.47k |
Cyfanswm gwariant:
£762,040
Codi arian | £189.33k | |
Weithgareddau elusennol | £572.71k | |
Arall | £0 |
-£7,221 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £253,803 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £189.33k | |
Gwariant elusennol | £572.71k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.30k |
Pobl

17 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE SMITH | Cadeirydd | 23 September 2013 |
|
|||||
Omid Miri | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Raika Hadipour | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Jana Reid | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Sidona Assefa | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Alex Hearn | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Nikos Souslous | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Rhys Owen | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.41k | £736.78k | £852.64k | £962.96k | £766.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £779.23k | £724.10k | £614.16k | £683.76k | £762.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £339.98k | £338.19k | £238.20k | £492.33k | £253.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.88k | £23.03k | £22.26k | £23.03k | £11.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.88k | £48.13k | £60.87k | £77.34k | £102.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £557.67k | £603.63k | £706.10k | £523.72k | £567.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.78k | £60.93k | £61.58k | £75.50k | £78.41k | |
|
Incwm - Arall | £7.21k | £1.06k | £1.84k | £13.37k | £6.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £880 | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £661.52k | £604.80k | £509.18k | £540.87k | £572.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £117.72k | £119.30k | £104.98k | £142.89k | £189.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.75k | £39.69k | £42.38k | £10.85k | £47.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.07k | £1.39k | £1.52k | £1.02k | £875 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.10m | £1.08m | £1.08m | £1.51m | £1.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.52m | £1.59m | £1.56m | £1.48m | £1.44m | |
|
Cyfanswm asedau | £256.78k | £309.70k | £563.79k | £533.64k | £653.81k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £66.25k | £91.20k | £102.98k | £226.21k | £176.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH JUNE 1996 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 23RD OCTOBER 1996. AS AMENDED ON 06 DEC 2017 AS AMENDED ON 10 JUN 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (B) TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF, A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY); AND (C) TO RELIEVE THOSE IN NEED, BY REASON OF AGE, DISABILITY, ILL-HEALTH, YOUTH, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SOCIAL WELFARE SERVICES TO THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND OTHER LONDON BOROUGHS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SERVICES RELATING TO BEFRIENDING, MENTORING, TRAINING, MOBILITY AND HOME ACCESSIBILITY AND SAFETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
378 LILLIE ROAD
LONDON
SW6 7PH
- Ffôn:
- 02073859689
- E-bost:
- info@creightonhouse.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window