Hanes ariannol THE MUSLIM CULTURAL HERITAGE CENTRE (MCHC) TRUST

Rhif yr elusen: 1059085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £693.61k £682.33k £472.72k £747.07k £682.34k
Cyfanswm gwariant £717.92k £552.11k £556.55k £622.13k £748.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £76.36k N/A N/A £359.55k £137.88k
Incwm o roddion a chymynroddion £647.10k £664.57k N/A £359.55k £285.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.93k £0 N/A £2.68k £110
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A £320.20k £277.19k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Arall £44.58k £17.75k N/A £64.64k £119.87k
Incwm - Cymynroddion £20.92k £421 N/A £87.38k £128.29k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £586.86k £501.03k N/A £610.91k £664.70k
Gwariant - Ar godi arian £8.82k £750 N/A £2.27k £0
Gwariant - Llywodraethu £23.39k £24.09k N/A £6.90k £9.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £122.24k £50.34k N/A £8.94k £83.94k