ymddiriedolwyr HUNTER HALL SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1059098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATALIE HARLING | Cadeirydd | 07 October 2014 |
|
|
||||
Ben Shamash | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Winter Addis | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Tony Roberts | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Sam Hart | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Gemma Bullimore | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Adrian Joseph Robson | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Peter Anthony Hogan | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|||||
John Pallister | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|||||
NICOLA JUDITH ARMITAGE EWBANK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.