ymddiriedolwyr SPIRIT (SPINAL PARALYSIS AND INJURIES RESEARCH INFORMATION AND TRAINING)
Rhif yr elusen: 1059381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGIH SHAFIK EL-MASRY FRCS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Karina Wright | Ymddiriedolwr | 04 April 2021 |
|
|||||
Graham Arthur Flint | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jonathan Fogerty | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
Martin McClelland | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
Rachel Rees | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
Richard Burbidge OBE | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
||||
PHILIP KEITH KUSHNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR JEFFREY MARTIN GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.