LEDBURY POETRY

Rhif yr elusen: 1059465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity seeks to advance the education of the public in the appreciation of the arts in all their forms, including, but without prejudice to the generality of the foregoing, the presentation, organisation and promotion of poetry. This is achieved by the production of the LEDBURY POETRY FESTIVAL and bringing poetry actively to children, the elderly and mentally distressed throughout the year.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £389,939
Cyfanswm gwariant: £344,362

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • LEDBURY POETRY FESTIVAL LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Best Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Dr Kimberly Campanello Ymddiriedolwr 18 April 2024
Dim ar gofnod
Adam Cairns Ymddiriedolwr 04 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Sarah Howe Ymddiriedolwr 21 February 2022
Dim ar gofnod
Stephen John Dudley Hickson Ymddiriedolwr 21 February 2022
Dim ar gofnod
Professor Sandeep Parmar Ymddiriedolwr 05 July 2019
Dim ar gofnod
Brenda Mary Read-Brown Ymddiriedolwr 05 July 2019
Dim ar gofnod
PETER JOHN ARSCOTT Ymddiriedolwr 02 July 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £229.76k £157.84k £162.85k £356.43k £389.94k
Cyfanswm gwariant £222.58k £130.00k £150.31k £339.56k £344.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £61.41k £70.36k £58.83k £171.07k £180.28k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 24 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 24 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 25 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 25 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Barrett Browning Institute
Bye Street
LEDBURY
Herefordshire
HR8 2AA
Ffôn:
01531 636232