ymddiriedolwyr MK GALLERY
Rhif yr elusen: 1059678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Ellen Drought | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Anthony Spira | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Robin Martin Bradburn Cllr | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Shanika Caitlin Mahendran Cllr | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Susan Margret Carbert | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Westacott | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Roselyn Mascarenhas | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Asase Chike Tanoh Amoah | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Fidele Mutwarasibo | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
David King | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Sunita Yeomans | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
David Hopkins | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|||||
Elizabeth Patricia Gifford | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.