THE FRIENDS OF ST. ANDREWS CHURCH AT LITTLE CRESSINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of the fabric of an active Anglican Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF LT CRESSINGHAM CHURCH (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL PETER GOULDSTONE | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||||||
Marion Gouldstone | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||||||
LIEUTENANT COLONEL ANTHONY POWELL MBE | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|||||||||
Katie Alison Walker Powell | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||||||
Frances Helen Jones | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51k | £1.64k | £2.01k | £1.41k | £2.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21k | £457 | £519 | £921 | £1.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH JULY 1996
Gwrthrychau elusennol
(A) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHRISTIAN COMMUNITY IN THE PARISH OF LITTLE CRESSINGHAM (B) TO MAINTAIN, REPAIR, PRESERVE, RECONSTRUCT AND IMPROVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST. ANDREWS AT LITTLE CRESSINGHAM, ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE AND EQUIPMENT. (C) TO PROVIDE OR AUGMENT THE STIPEND OF THE MINISTER OF ST. ANDREW'S CHURCH AT LITTLE CRESSINGHAM AS APPROVED BY MEMBERS OF THE SOCIETY, TO ASSIST THE MINISTER IN MEETING THE EXPENSES INCURRED IN THE PERFORMANC EOF HIS DUTIES AND TO MEET THE EXPENSES OF THOSE ASSISTING THE MINISTER IN HIS WORK WITHIN THE PARISH. (D) TO ADVANCE RELIGIOUS EDUCATION AND WORSHIP IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINE AND PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH BY MEANS OF BIBLE CLASSES, SUNDAY SCHOOLS AND OTHERWISE.
Maes buddion
LITTLE CRESSINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clermont House
Little Cressingham
Thetford
IP25 6LY
- Ffôn:
- 01953881997
- E-bost:
- dmdclermont@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window