Hanes ariannol EREWASH COMMUNITY TRANSPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1059738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.88k | £742.05k | £828.93k | £808.12k | £871.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £672.67k | £606.95k | £490.04k | £534.76k | £612.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £614.14k | £602.10k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.77k | £36.12k | £146.44k | £49.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £115 | £152.54k | £49.86k | £1.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £718.44k | £723.61k | £638.48k | £724.86k | £814.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.93k | £18.33k | £28.46k | £20.37k | £41.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £9.45k | £13.03k | £13.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £672.67k | £606.95k | £490.04k | £534.76k | £606.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.95k | £6.36k | £9.25k | £9.75k | £6.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.19k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.