Hanes ariannol THE SOUTHERN THEOLOGICAL EDUCATION AND TRAINING SCHEME TRUST
Rhif yr elusen: 1059977
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £631.36k | £610.78k | £694.31k | £638.31k | £516.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £634.69k | £637.95k | £620.80k | £571.85k | £532.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62 | £40 | £40 | £100 | £1.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £626.23k | £609.81k | £693.08k | £636.50k | £513.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.07k | £923 | £1.19k | £1.71k | £1.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £627.19k | £623.12k | £612.34k | £564.41k | £525.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.50k | £14.83k | £8.46k | £7.45k | £7.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.