Ymddiriedolwyr NEWCASTLE-UNDER-LYME DIVISION, GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1059984

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUDY JANE REALE | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|||||
Rosie Edwards | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Carolyn Charlton | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Sharon Simcock | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Emily Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Tracey Briggs | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Glenda Lockley | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Naomi Ashenden | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
CAROL ANN GOLDSACK | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
HELEN JAYNE AKERS | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
MARIAN ROSE DENHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY EILEEN HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL JANE EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.