Hanes ariannol EAST TEIGNBRIDGE COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1060175
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.79k | £227.06k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.19k | £159.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.20k | £18.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.85k | £21.13k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.