ymddiriedolwyr CHAIGELEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1060403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILL HOWELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Hilary Brooks | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Hannah Middleton | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Amy Nisbet | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Martin Oldfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Parker | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Tim Askham | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
JILLYANN ATHERTON | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HAINES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.