ymddiriedolwyr LEAMINGTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1060574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Oliver Steele | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
MANDY JAYNE HUGHES | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MICHAEL WYNNE | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Andrew Michael Law | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
MARK NICHOLAS PAYNE | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Michael James Hepburn | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Ian James Welch | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Brian Friar | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
Gordon Ian Ferguson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.