ST. JOHN'S SCHOOL AND COLLEGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Non-maintained residential and day special school, independent specialist college and linked adult care homes and other training and residential activities that provide support to and progression from school and college for learners from 5 years to 25 years (and above) to maximise their independence and fulfil their potential within the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1063184 AMBITIOUS ABOUT AUTISM
- 28 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
- 20 Mawrth 2025: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.62m | £12.25m | £15.14m | £13.86m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.12m | £11.54m | £14.04m | £20.91m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.47m | £10.81m | £13.55m | £11.23m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £101.67k | £1.16m | £1.34m | £1.66m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £116.30k | £281.58k | £246.03k | £244.27k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.58k | £0 | £0 | £5.19k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.50m | £11.97m | £14.89m | £12.89m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.77k | £0 | £3.72k | £24.87k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.14k | £1.40k | £696.75k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.09m | £11.50m | £14.02m | £13.64m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.07k | £43.38k | £24.68k | £20.75k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.71k | £0 | £31.39k | £33.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.25m | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2022
(Mae'r cyfrifon |
30 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH JANUARY 1997 AND AMENDED 17 JULY 2003 as amended on 26 Apr 2021 as amended on 26 Apr 2021 as amended on 22 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, IN PARTICULAR (BUT NOT EXCLUSIVELY) OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH LEARNING OR BEHAVIOURAL DIFFICULTIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window