Hanes ariannol THE STRETTONS MAYFAIR TRUST
Rhif yr elusen: 1061049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £676.98k | £1.01m | £562.47k | £647.12k | £682.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £714.03k | £654.25k | £668.57k | £705.31k | £822.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £149.90k | £76.87k | £75.44k | £77.92k | £92.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £102.98k | £77.03k | £107.93k | £87.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.61k | £717.63k | £263.82k | £275.24k | £204.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £77.92k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £369.96k | £278.12k | £281.20k | £258.76k | £420.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.29k | £1.85k | £2.67k | £16.60k | £27.72k | |
|
Incwm - Arall | £30.12k | £11.82k | £14.78k | £18.61k | £29.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £100.00k | £14.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £713.19k | £654.22k | £598.96k | £704.93k | £822.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £839 | £33 | £585 | £380 | £128 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.87k | £65.44k | £0 | £72.36k | £64.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £291.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £69.03k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.