ymddiriedolwyr EDWIN ABBOTT MEMORIAL COTTAGES
Rhif yr elusen: 200152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Arthur Cole | Cadeirydd | 19 February 2022 |
|
|||||
Robert Harold Douglas | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Raymond Donald Tracy | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Julia Deacon | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|||||
SHIRLEY BURRILL | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
||||
PAMELA HIBBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.